Készült: 2024.09.26.15:58:01
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
Mezőgazdasági bizottság tagjai változásának elrejtése
Mezőgazdasági bizottság tagjainak változásai (27 fő) | ||||
---|---|---|---|---|
Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
Farkas Sándor (Fidesz) | Elnök | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Bebes István (Fidesz) | Alelnök | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Orosz Sándor (MSZP) | Alelnök | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Csatári József (FKGP) | Alelnök | 1998.06.25. | 2001.10.16. | |
Hanó Miklós (FKGP) | Alelnök | 2001.10.16. | 2002.05.14. | Csatári József (FKGP) |
Czerván György (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Glattfelder Béla (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2000.02.08. | |
Dr. Györkös Péter (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Járvás István (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Pap János (Fidesz) | Tag | 2000.02.08. | 2002.05.14. | Glattfelder Béla (Fidesz) |
Szabó Ferenc (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Szabó József Andor (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Tóth András (Fidesz) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Gráf József (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Karakas János (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Lakatos András (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Németh Imre (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Pásztohy András (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Simon József (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Zatykó János (MSZP) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Csatári József (FKGP) | Tag | 2001.10.16. | 2002.05.14. | Hanó Miklós (FKGP) |
Hanó Miklós (FKGP) | Tag | 1998.06.25. | 2001.10.15. | |
Koppánné Dr. Kertész Margit (FKGP) | Tag | 1998.06.25. | 2001.11.15. | |
Zsikla Győző (FKGP) | Tag | 1998.06.25. | 2001.09.19. | |
Dr. Kis Zoltán (SZDSZ) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
T. Asztalos Ildikó (SZDSZ) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Font Sándor (MDF) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Dr. Medgyasszay László (MDF) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Kapronczi Mihály (MIÉP) | Tag | 1998.12.28. | 2002.05.14. | Szabó Lukács (független) |
Szabó Lukács (MIÉP) | Tag | 1998.06.25. | 1998.12.06. | |
Koppánné Dr. Kertész Margit (független) | Tag | 2001.11.16. | 2002.05.14. | |
Dr. Kupa Mihály (független) | Tag | 1998.06.25. | 2002.05.14. | |
Szabó Lukács (független) | Tag | 1998.12.07. | 1998.12.28. | |
Zsikla Győző (független) | Tag | 2001.09.20. | 2002.05.14. |
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
---|---|---|---|
Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
Mezőgazdasági bizottság | Fidesz | 9 | 33.33% |
MSZP | 8 | 29.63% | |
FKGP | 2 | 7.41% | |
SZDSZ | 2 | 7.41% | |
MDF | 2 | 7.41% | |
MIÉP | 1 | 3.70% | |
független | 3 | 11.11% | |
Összesen | 27 | 100.00% |
Mezőgazdasági bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Albizottságok | |||
---|---|---|---|
Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
Agrárpiaci és szabályozási albizottság | 1998.06.30. | 2002.05.14. | V. 515. |
EU-csatlakozási és külkereskedelmi albizottság | 1998.06.30. | 2002.05.14. | V. em. 515 |
A Mezőgazdasági bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | 1998.06.30. | 2002.05.14. | V. 515. |
Vidékfejlesztési albizottság | 1998.11.03. | 2002.05.14. | V. em. 515 |
Földhő albizottság | 1998.12.09. | 2002.05.14. | V. em. 515 |
Erdészeti albizottság | 1999.06.09. | 2002.05.14. | V. em. 515 |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok